Odsłony: 23
KADENCJA 1973
W styczniu 1973 roku powołano nową gminną radę narodową w Lubiewie. Radnymi były osoby wybrane jeszcze w 1969 roku do rad narodowych w Bysławiu i Lubiewie. Przewodniczącym prezydium został Jan Kufel. W skład prezydium weszli:
Nazwisko i imię | Funkcja |
Kufel Jan | Przewodniczący prezydium |
Jakubowski Romuald | Zastępca przewodniczącego |
Mięsikowski Jan | Członek prezydium |
Włoch Roman | Członek prezydium |
Karasek Jan | Członek prezydium |
KADENCJA 1974-1977
Po wyborach do rad narodowych z 9 grudnia 1973 roku w skład GRN włączono:
Iwicki Bernard,
Redzimski Stefan,
Mróz Edmund,
Warczak Edmund,
Nierzwicka Irena,
Łapka Irena,
Mazalon Henryk,
Gackowski Tadeusz,
Rybak Mieczysław,
Nowacki Czesław,
Kamiński Konrad,
Janoszek Łucja,
Mięsikowska Urszula,
Łangowski Jerzy,
Brunka Edward,
Berendt Konrad,
Klejbor Zenon,
Januszewska Barbara,
Budek Józef,
Kopp Ostrowski Zygmunt,
Krajna Edwin,
Roda Brunon,
Górecki Henryk,
Rydzkowski Bronisław,
Nelke Lidia,
Pieczka Kazimierz,
Iwicki Paweł,
Porażyński Teodor,
Ostrowicki Grzegorz,
Krzemiński Antoni,
Pilarski Józef,
Karnowski Feliks,
Glamowski Edward,
Pipowski Hilary,
Kasperska Jadwiga,
Pipowski Stefan
W skład prezydium powołano następujące osoby:
Nazwisko i imię | Funkcja |
Klejbor Zenon | Przewodniczący prezydium |
Brunka Edward | Zastępca przewodniczącego |
Redzimski Stefan | Zastępca przewodniczącego |
Krzemiński Antoni | Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego |
Łapka Irena | Komisja Oświaty, Kultury |
Karnowski Feliks | Przewodniczący Komisji Rolnictwa |
Nowacki Czesław | Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego |
Przewodniczący prezydium GRN Zenon Klejbor zrezygnował z funkcji 30 czerwca 1975 roku. Wiązało się to ze zmianą prawodawstwa, od tej pory sekretarz komitetu gminnego PZPR obligatoryjnie sprawował funkcję przewodniczącego. Sekretarzem KG PZPR w gminie Lubiewo był Leszek Kiedrowski i to on objął funkcję przewodniczącego od 30 czerwca 1975 roku.
KADENCJA 1978-1984
W skład GRN w okresie kadencji wchodzili:
Berendt Konrad,
Brunka Edward,
Iwicki Bernard,
Iwicki Henryk,
Iwicki Paweł,
Janoszek Łucja,
Kamiński Konrad,
Kantak Jan,
Karnowski Feliks,
Kiedrowski Leszek,
Klejbor Zenon,
Krajna Edwin,
Krzemińki Antoni,
Kujawa Elżbieta,
Łangowski Jerzy,
Łapka Irena,
Mazalon Henryk,
Milczewska Helena,
Mróz Edmund,
Nitka Edward,
Nowacki Czesław,
Ostrowicka Barbara,
Pieczka Kazimierz,
Pieczka Franciszek,
Pipowski Stefan,
Porażyński Teodor,
Redzimski Stefan,
Spychalski Jan,
Rybak Mieczysław,
Synakiewicz Franciszek,
Zalewski Stanisław
17 lutego 1978 roku powołano nowe prezydium GRN na okres kadencji:
Nazwisko i imię | Funkcja |
Kiedrowski Leszek | Przewodniczący prezydium |
Brunka Edward | Zastępca przewodniczącego |
Redzimski Stefan | Zastępca przewodniczącego |
Ostrowicka Barbara | Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia |
Iwicki Bernard | Przewodniczący Komisji Rolnictwa |
Łapka Irena | Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych |
Krzemiński Antoni | Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego |
Niemal do końca kadencji na czele prezydium stał Leszek Kiedrowski[1]. 18 listopada 1983 roku przewodniczący Leszek Kiedrowski został odwołany[2]. Nowym przewodniczący został Bernard Iwicki.
KADENCJA 1984-1988
Z tej kadencji rad narodowych zachowało się najmniej danych. Wiemy, że na czele prezydium GRN stał Janusz Kiedrowski. W skład GRN w okresie kadencji wchodzili:
Mrozik Lidia,
Kulczyk Klemens,
Gaca Krystian,
Kujawa Elżbieta,
Olszowy Alfons,
Kamiński Jan,
Kołdon Zofia,
Łebocki Jan,
Mogiłka Teodor,
Zakryś Leon,
Kamiński Konrad,
Pieczka Franciszek,
Ornowski Alojzy,
Milczewska Krystyna,
Kiedrowski Janusz,
Bonk Feliks,
Krajna Józef,
Suchomski Jan,
Kołodziejski Bogdan,
Haffke Leszek,
Dudzik Wincenta,
Iwicki Paweł,
Zywert Maksymilian,
Rybczyński Franciszek,
Nowacki Czesław,
Smeja Bogdan,
Kempa Kilian,
Podwysocki Piotr,
Jaroszewski Jan
KADENCJA 1988-1990
Po wyborach do rad narodowych z dnia 19 czerwca 1988 roku w skład GRN Lubiewo wchodzili:
Jakubowski Arnold,
Krzywoszyński Józef,
Mrozik Lidia,
Lewandowski Józef,
Kulczyk Klemens,
Partyka Zdzisław,
Boczek Krzysztof,
Łobocki Jan,
Milczewska Krystyna,
Ornowski Alojzy,
Domagalski Stanisław,
Górecki Bogusław,
Piasek Krzysztof,
Górski Jerzy,
Krajna Józef,
Dudzik Wincenta,
Mięsikowski Marian,
Jaroszewski Jan,
Pluschke Henryk,
Pilarski Józef,
Ostrowicki Grzegorz,
Winowiecki Mirosław,
Maćkowski Franciszek,
Zakryś Leon,
Piosik Bogdan,
Tetzlaff Leon.
Kempa Kilian,
Podwysocki Piotr,
Daniłko Józef,
Pozorski Jan,
Rydelek Bogdan,
Zywert Maksymilian
Do prezydium GRN należeli:
Nazwisko i imię | Funkcja |
Krzywoszyński Józef | Przewodniczący prezydium |
Dudzik Wincenta | Zastępca przewodniczącego |
Górecki Bogusław | Zastępca przewodniczącego |
Mrozik Lidia | Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych |
Jakubowski Arnold | Przewodniczący Komisji ds. Samorządu |
Zakryś Leon | Przewodniczący Komisji Rolnictwa |
Był to ostatni skład prezydium GRN. W kwietniu 1990 roku rady narodowe zakończyły działalność.